Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Revisor | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-10-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-06-06 fjernes Direktion: Frederik Paaschburg Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Hedevej 110, 8250 Egå (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 60, 8381 Tilst (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-07-15 tilføjes Legale ejere: NOOMAD HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-15 fjernes Legale ejere: BEVCO A/S (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-15 fjernes Reelle ejere: Michael Baj Svejstrup (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 60, 8381 Tilst (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredskiftevej 22, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-11-02 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-11-02 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredskiftevej 22, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Norddigesvej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@noomad.dk (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-15 tilføjes Legale ejere: BEVCO A/S, Saviel ApS (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2021-06-14 fjernes Legale ejere: Saviel ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: Saviel ApS (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-01 fjernes Legale ejere: MIVE Holding ApS, Goliath Group ApS, HACO HOLDING 2003 ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Baj Svejstrup, Frederik Paaschburg Kristensen (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2021-06-14 fjernes Reelle ejere: Frederik Paaschburg Kristensen (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Frederik Paaschburg Kristensen (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-01 fjernes Bestyrelse: Martin Bieler Grum-Schwensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: Saviel ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-03-01 tilføjes Direktion: Frederik Paaschburg Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2021-03-01 fjernes Direktion: Martin Bieler Grum-Schwensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-02-26 tilføjes Bestyrelse: Claus Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-02-25 fjernes Bestyrelse: Claus Hansen (formand) (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-11-02 tilføjes Bestyrelse: Frederik Paaschburg Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-02 tilføjes Legale ejere: Saviel ApS, MIVE Holding ApS, Goliath Group ApS, HACO HOLDING 2003 ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: MIVE Holding ApS, Goliath Group ApS, HACO HOLDING 2003 ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-02 tilføjes Vedtægter: 2020-11-02 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-11-02 fjernes Reelle ejere: Martin Bieler Grum-Schwensen, Claus Hansen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norddigesvej 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2018-12-18 tilføjes Bestyrelse: Claus Hansen (formand) (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2018-12-18 tilføjes Direktion: Martin Bieler Grum-Schwensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2018-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel med drikkevarer samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-18 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: MIVE Holding ApS, Goliath Group ApS, HACO HOLDING 2003 ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Navne: Noomad ApS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Reelle ejere: Martin Bieler Grum-Schwensen, Claus Hansen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2018-12-18 tilføjes Stiftere: MIVE Holding ApS, HACO HOLDING 2003 ApS, Goliath Group ApS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)