Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Brandsen Laursen | 09.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Vestergaard | 30.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kristine Martin Berg | 30.03.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Erik Keller Pedersen | 30.03.2021 | 09.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Marcus | 20.12.2018 | 30.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dahlgaard | 20.12.2018 | 30.03.2021 | formand |
Pernille Thøger Baltzersen | 20.12.2018 | 09.10.2020 | bestyrelsesmedlem |