Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jens Christian Bang Andersen | 17.12.2018 | |
Thomas Møller Kristiansen | 17.12.2018 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
S 107 Skagerak ApS (CVR 20988606) | NORMAL | 10.07.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
S 107 SKAGERAK ApS (CVR 39854236) | OPLØSTEFTERFUSION | 01.12.2019 | 10.07.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
S 430 WELL-BANK ApS (CVR 39683806) | OPLØSTEFTERFUSION | 20.12.2018 | 10.07.2020 | 100,00% | 100,00% |