Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 15, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2023-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 15, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2018-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brabo Ejendomsservice ApS. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-06 tilføjes Revisor: Dueholm & Partnere, Godkendt Revisionshus (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-06 tilføjes Legale ejere: Julia Brabo, Josephine Gerval Brabo (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-09-06 fjernes Legale ejere: Natasja Gerval Brabo (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-09-05 fjernes Legale ejere: Julia Brabo, Josephine Gerval Brabo (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-09-06 tilføjes Reelle ejere: Julia Brabo, Josephine Gerval Brabo (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-09-06 fjernes Reelle ejere: Natasja Gerval Brabo (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-09-05 fjernes Reelle ejere: Julia Brabo, Josephine Gerval Brabo (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skudehavnsvej 15, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-07-21)
Den 2019-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 128, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-12-20 tilføjes Legale ejere: Julia Brabo, Josephine Gerval Brabo, Natasja Gerval Brabo (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Legale ejere: Josephine Gerval Brabo (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-19 fjernes Legale ejere: Josephine Gerval Brabo (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Julia Brabo, Josephine Gerval Brabo, Natasja Gerval Brabo (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Reelle ejere: Josephine Gerval Brabo (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-19 fjernes Reelle ejere: Josephine Gerval Brabo (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 128, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-12-19 tilføjes Direktion: Josephine Gerval Brabo (direktør) (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-19 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Navne: Brabo Holding ApS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2018-12-19 tilføjes Stiftere: Josephine Gerval Brabo (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Vedtægter: 2018-12-19 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-20)