Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensvej 67, 5750 Ringe (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvej 9, 5874 Hesselager (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Direktion: Andreas Cæsar Møller Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 fjernes Direktion: Palle Møller Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Legale ejere: Andreas Cæsar Møller Jensen (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: Palle Møller Jensen (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 tilføjes Reelle ejere: Andreas Cæsar Møller Jensen (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Palle Møller Jensen (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvej 9, 5874 Hesselager (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-12-19 tilføjes Direktion: Palle Møller Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-12-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål af produktion og salg af sennep, handel med produkter i tilknytning hertil samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-19 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Legale ejere: Palle Møller Jensen (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-12-19 tilføjes Navne: Foodforfriends ApS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Reelle ejere: Palle Møller Jensen (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2018-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Stiftere: Palle Møller Jensen (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Vedtægter: 2018-12-19 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-20)