Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: MK Ejendomsinvest 1 ApS. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MK Ejendomsinvest 2 ApS. (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-04-26 sletter virksomheden Ejerskaber: PFA Boliger Slagelse A/S. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MK Ejendomsinvest 4 A/S. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2020-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MK Ejendomsinvest 1 ApS. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2021-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MK Ejendomsinvest 5 ApS. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MK Ejendomsinvest 6 ApS. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MK Ejendomsinvest 7 ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MK Ejendomsinvest 8 ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MK Ejendomsinvest 9 ApS. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MK Ejendomsinvest 10 ApS. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MK Ejendomsinvest 11 ApS. (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stenbakkevej 75 ApS. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Watch ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-06-30 tilføjes Revisor: Talkompagniet Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-03-14 tilføjes Bestyrelse: Jeanette Kjeldgaard Munch (formand) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør, af 2 direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-14 tilføjes Vedtægter: 2023-03-14 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakken 25, 8500 Grenaa (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr Truevej 20, 9500 Hobro (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 tilføjes Direktion: Karsten Robæk Severinsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 tilføjes Vedtægter: 2022-01-18 (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2021-06-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Truevej 20, 9500 Hobro (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2018-12-20 tilføjes Direktion: Michael Kjeldgaard Munch (direktør) (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering i værdipapirer, kapitalandele i andre selskaber, fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-20 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Legale ejere: WI-SO Holding ApS, LU-AL Holding ApS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Navne: MK Property ApS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Kjeldgaard Munch, Karsten Robæk Severinsen (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2018-12-20 tilføjes Stiftere: WI-SO Holding ApS, LU-AL Holding ApS (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-20)