Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Barlie ApS. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Barlie ApS. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2021-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Barlie Group Holding ApS. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-26 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: helweg ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: helweg IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krusemyntegade 15, 1318 København K (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Krusemyntegade 15, 1318 København K (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krusemyntegade 15, 1318 København K (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Direktion: Tobias Pram Helweg (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-18 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: Tobias Pram Helweg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Navne: helweg IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-12-18 tilføjes Reelle ejere: Tobias Pram Helweg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2018-12-18 tilføjes Stiftere: Tobias Pram Helweg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-19)