Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Grønbjerg Uhre Larsen | 11.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Jørgen Søgaard Poulsen | 19.12.2018 | 11.03.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Jørgen Søgaard Poulsen | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Grønbjerg Uhre Larsen | 23.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Ravn | 23.11.2021 | formand |
Carl Erik Skovgaard | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christopher Andersen Heidenreich | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Brix | 21.09.2021 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Eric Jacobs | 21.09.2021 | 23.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Henrik Qvernheim Røren | 21.09.2021 | 23.11.2021 | formand |
Carl Erik Skovgaard | 17.09.2021 | 20.09.2021 | formand |
Lars Kramer | 31.01.2019 | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Toftgaard Spens | 31.01.2019 | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Jørgen Søgaard Poulsen | 19.12.2018 | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Søgaard Poulsen | 19.12.2018 | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carl Erik Skovgaard | 19.12.2018 | 16.09.2021 | bestyrelsesmedlem |