Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-23 tilføjes Navne: CDR Holding ApS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Navne: CDR Holding IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-23 tilføjes Vedtægter: 2021-09-23 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2019-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ante ApS. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ante ApS. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2021-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Bernhards Vej 5, 3. tv., 1817 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 50, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: cdrholding@gmail.com (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 50, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-12-11 tilføjes Direktion: Christian Duffau-Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt anden investeringsaktivitet og formueforvaltning. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-11 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Legale ejere: Christian Duffau-Rasmussen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Navne: CDR Holding IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-12-11 tilføjes Reelle ejere: Christian Duffau-Rasmussen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Stiftere: Christian Duffau-Rasmussen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-19)