Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldensteensvej 160, 5400 Bogense (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 77, 5400 Bogense (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-06-28 tilføjes Direktion: Claus Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 fjernes Direktion: Marianne Maria Laursen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 77, 5400 Bogense (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 81, 5400 Bogense (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-18 tilføjes Legale ejere: Vester Egense Holding ApS (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Legale ejere: Rie Kruse Stentebjerg (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-17 fjernes Legale ejere: Vester Egense Holding ApS (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 tilføjes Reelle ejere: Claus Hansen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Reelle ejere: Rie Kruse Stentebjerg (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-17 fjernes Reelle ejere: Claus Hansen (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 tilføjes Vedtægter: 2019-03-18 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-18 fjernes Direktion: Rie Kruse Stentebjerg (direktør) (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 81, 5400 Bogense (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Direktion: Rie Kruse Stentebjerg (direktør) (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med tekstiler samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-10 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 101.000,00 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Legale ejere: Vester Egense Holding ApS, Rie Kruse Stentebjerg (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-10 tilføjes Navne: LUX: ROOM ApS (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Reelle ejere: Claus Hansen, Rie Kruse Stentebjerg (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Stiftere: Vester Egense Holding ApS, Rie Kruse Stentebjerg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-10 tilføjes Vedtægter: 2018-12-10 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-19)