Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2018-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TERKEL PEDERSEN, RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-03 tilføjes Navne: Claus E. Larsen Holding ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-02 fjernes Navne: Claus E. Larsen Holding IVS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-03 tilføjes Vedtægter: 2021-06-03 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engdraget 18, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Direktion: Claus Erik Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanbringelse i andre kapitalselskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-18 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: Claus Erik Larsen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Navne: Claus E. Larsen Holding IVS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-12-18 tilføjes Reelle ejere: Claus Erik Larsen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2018-12-18 tilføjes Stiftere: Claus Erik Larsen (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-19)