Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2018-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Sti Aarhus IVS. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-02-07 sletter virksomheden Ejerskaber: MH Bolig Byg A/S. (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverland 4, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-30 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Legale ejere: Nicklas Røn Andersen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Navne: MH Bolig Byg Holding IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Reelle ejere: Nicklas Røn Andersen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Stiftere: Nicklas Røn Andersen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2021-02-26 Statstidende Dekret
Den 2020-12-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-27)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Nicklas Røn Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 4, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Direktion: Nicklas Røn Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-30 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Legale ejere: Nicklas Røn Andersen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Navne: MH Bolig Byg Holding IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Reelle ejere: Nicklas Røn Andersen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Stiftere: Nicklas Røn Andersen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)