Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | xbrl | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skådevej 11, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-17 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Kontaktoplysninger: jespero@live.dk (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Legale ejere: Jesper Olesen, S.L (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Navne: JO IVS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Reelle ejere: Jesper Michael Olesen (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Stiftere: Jesper Olesen, S.L. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-10-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 Statstidende Dekret
Den 2020-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-10-14 fjernes Direktion: Jesper Michael Olesen (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med entreprenør opgaver indenfor byggebranchen og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-08-09 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-08-08 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-08-09 tilføjes Vedtægter: 2020-08-09 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skådevej 11, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vemmetoftevej 30, 4640 Faxe (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vemmetoftevej 30, 4640 Faxe (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-12-17 tilføjes Direktion: Jesper Michael Olesen (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2018-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med limousine kørsel, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-17 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: jespero@live.dk (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Legale ejere: Jesper Olesen, S.L (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Navne: JO IVS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Reelle ejere: Jesper Michael Olesen (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Stiftere: Jesper Olesen, S.L. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion. (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Vedtægter: 2018-12-17 (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-17)