Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Formål | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-23 tilføjes Direktion: Ronni Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2020-02-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NS Multiservice Gruppe ApS. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2021-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N.S. Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Landevej 19, 6470 Sydals (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Alsgade 61, 1. 3., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-04-25 tilføjes Legale ejere: Søs Friebel Jensen (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-25 fjernes Legale ejere: Nadja Jensen (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-25 tilføjes Reelle ejere: Søs Friebel Jensen (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-25 fjernes Reelle ejere: Nadja Jensen (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: N.S. Holding ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: N.S. Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alsgade 61, 1. 3., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2021-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kallehave 11, 6470 Sydals (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber samt andre investeringer (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-05 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-06 tilføjes Navne: N.S. Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-04-05 fjernes Navne: NS Multiservice IVS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 tilføjes Vedtægter: 2021-04-06 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-27 tilføjes Direktion: Søs Friebel Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-27 fjernes Direktion: Nadja Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-18 tilføjes Navne: NS Multiservice IVS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-09-17 fjernes Navne: Jensen. s F.T.B IVS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-18 tilføjes Vedtægter: 2019-09-18 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2019-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kallehave 11, 6470 Sydals (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkobbel 36, 6300 Gråsten (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkobbel 36, 6300 Gråsten (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-12-17 tilføjes Direktion: Nadja Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-17 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Legale ejere: Nadja Jensen (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2018-12-17 tilføjes Navne: Jensen. s F.T.B IVS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-12-17 tilføjes Reelle ejere: Nadja Jensen (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Stiftere: Nadja Jensen (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Vedtægter: 2018-12-17 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-18)