Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2021-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2021-05-13 tilføjes Revisor: A4 REVISION ApS (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 52.200,00 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Vedtægter: 2021-05-06 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorsøvej 12, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Direktion: Martin Kjeldsen Kjær (direktør) (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-18 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: Martin Kjeldsen Kjær, Victor Juel Thorøe (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Navne: KJ Entreprenør Forretning ApS (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Reelle ejere: Martin Kjeldsen Kjær, Victor Juel Thorøe (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2018-12-18 tilføjes Stiftere: Victor Juel Thorøe, Martin Kjeldsen Kjær (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-18)