Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Direktion: Hamza Harrami (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 fjernes Direktion: Leif Fredrik Ingemar Söderlund (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle, udleje og forvalte fast ejendom, direkte og indirekte, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-01 tilføjes Direktion: Leif Fredrik Ingemar Söderlund (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-11-01 tilføjes Vedtægter: 2023-11-01 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-01 fjernes Bestyrelse: Leif Fredrik Ingemar Söderlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Vedtægter: 2023-06-08 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-20 tilføjes Vedtægter: 2023-03-20 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-12-30 tilføjes Vedtægter: 2022-12-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-04 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-09-28 tilføjes Vedtægter: 2022-09-28 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-06-30 tilføjes Vedtægter: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-04-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-03-28 tilføjes Vedtægter: 2022-03-28 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2022-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller af bestyrelsen. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2022-02-03 fjernes Kontaktoplysninger: info@calum.dk (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Bestyrelse: Leif Fredrik Ingemar Söderlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2022-02-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Calum (formand) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-02-01 tilføjes Interessenter: Taastrup GP S.à.r.l. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-01 fjernes Interessenter: Komplementarselskabet af 2018 ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: PAN EUROPEAN VALUE ADDED VENTURE II S.C.A., Taastrup Investment S.à r.l. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-01 fjernes Legale ejere: CALUM A/S, PAN EUROPEAN VALUE ADDED VENTURE II S.C.A. (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-01 tilføjes Navne: DK Høje Taastrup A03 K/S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Vedtægter: 2022-02-01 (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-02-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Calum (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-01-31 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-01-31 fjernes Navne: CALUM Høje Taastrup A03 K/S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-12-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Calum (formand) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-12-11 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er handel, håndværk og industri. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2018-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-11 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-11 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2018-12-11 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet af 2018 ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@calum.dk (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-12-11 tilføjes Legale ejere: CALUM A/S (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Navne: CALUM Høje Taastrup A03 K/S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-12-11 tilføjes Reelle ejere: Henrik Calum (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2018-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-12-11 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2018-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-18)