Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Hvidhvask | Tegningsregel | ||||
Direktion | Binavne | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Månedsbeskæftigelse | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-17 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: sosa@poulschmith.dk (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Legale ejere: Bo Frederiksen (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Navne: FrederiksstadensRevision ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Reelle ejere: Bo Frederiksen (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Stiftere: Lena Johanne Krog (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-11 Statstidende Dekret
Den 2021-12-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: sosa@poulschmith.dk (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@frederiksstadensrevision.dk (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-17 fjernes Direktion: Bo Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-10-12 fjernes Binavne: Service DK IVS (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: FrederiksstadensRevision ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: FrederiksstadensRevision IVS (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 2., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhusene 17, 5874 Hesselager (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-24 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2020-03-24 tilføjes Binavne: Service DK IVS (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2020-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde regnskabsservice, personaleudlejning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2020-03-24 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2020-03-23 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@frederiksstadensrevision.dk (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-03-23 fjernes Kontaktoplysninger: hf@heinofrederiksen.dk (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-24 tilføjes Legale ejere: Bo Frederiksen (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2020-03-24 fjernes Legale ejere: Bjarne Nørgaard (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-24 tilføjes Navne: FrederiksstadensRevision IVS (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2020-03-23 fjernes Navne: Kada Gruppen bygge og anlæg IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-24 tilføjes Reelle ejere: Bo Frederiksen (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2020-03-24 fjernes Reelle ejere: Bjarne Nørgaard (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-24 tilføjes Vedtægter: 2020-03-24 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2019-12-01 tilføjes Direktion: Bo Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2019-12-01 fjernes Direktion: Bjarne Nørgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-11-14 tilføjes Navne: Kada Gruppen bygge og anlæg IVS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-11-13 fjernes Navne: Service DK IVS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-14 tilføjes Vedtægter: 2019-11-14 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhusene 17, 5874 Hesselager (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 44, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Direktion: Bjarne Nørgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-05-27 fjernes Direktion: Lena Johanne Krog (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde personaleudlejning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-05-27 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-05-26 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: hf@heinofrederiksen.dk (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-05-27 tilføjes Navne: Service DK IVS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-05-26 fjernes Navne: Mr. Basil IVS (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Vedtægter: 2019-05-27 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-05-05 tilføjes Legale ejere: Bjarne Nørgaard (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-05-05 fjernes Legale ejere: Lena Johanne Krog (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2019-05-05 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Nørgaard (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-05-05 fjernes Reelle ejere: Lena Johanne Krog (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 44, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-17 tilføjes Direktion: Lena Johanne Krog (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-17 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-12-17 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-12-17 tilføjes Legale ejere: Lena Johanne Krog (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2018-12-17 tilføjes Navne: Mr. Basil IVS (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-17 tilføjes Reelle ejere: Lena Johanne Krog (offentliggjort 2019-05-05)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-12-17 tilføjes Stiftere: Lena Johanne Krog (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2018-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-12-17 tilføjes Vedtægter: 2018-12-17 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-07)