Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordsø Fisk - Hvide Sande ApS. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordsø Fisk - Hvide Sande ApS. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2023-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-01 tilføjes Revisor: RevisionPlus, Grindsted ApS, REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metheasvej 11, 6960 Hvide Sande (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Direktion: Niels Muff Kristensen (direktør) (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Formål: Kapitalinteresser i andre virksomheder (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-17 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Legale ejere: Niels Muff Kristensen (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Navne: Muff Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Reelle ejere: Niels Muff Kristensen (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2018-12-17 tilføjes Stiftere: Niels Muff Kristensen (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Vedtægter: 2018-12-17 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-17)