Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Binavne | Navne | Virksomhedsform | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-28 tilføjes Vedtægter: 2022-09-28 (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-05 tilføjes Binavne: Rural Agentur ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-04 fjernes Binavne: Rural Agency ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-05 tilføjes Navne: Rural Agency ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-04 fjernes Navne: Rural Agentur ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-05 tilføjes Vedtægter: 2022-01-05 (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2021-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Binavne: Rural Agency ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-01-19 tilføjes Vedtægter: 2021-01-19 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-07-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2019-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2019-07-05 tilføjes Navne: Rural Agentur ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2019-07-04 fjernes Navne: Ruralagentur IVS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-05 tilføjes Vedtægter: 2019-07-05 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-12-15 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-14 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-14 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettebjergvej 21, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Direktion: Anna Sofie Hvid Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-02-28 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-14 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Legale ejere: Rural Holding ApS (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Navne: Ruralagentur IVS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-12-14 tilføjes Reelle ejere: Anna Sofie Hvid Hansen (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Stiftere: Rural Holding ApS (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-14 tilføjes Vedtægter: 2018-12-14 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-17)