Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredskifte Allé 5, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Bestyrelse: Christian Jonsbak Uttrup (formand) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Direktion: Michael Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-17 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Hjemmeside: www.humantrust.dk (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Legale ejere: HUMANTRUST A/S, MICHAEL WORSØE LARSEN ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Navne: Humantrust Tech ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Reelle ejere: Michael Larsen, Christian Jonsbak Uttrup, Peter Bang Fasting Bauer (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Stiftere: MICHAEL WORSØE LARSEN ApS, HUMANTRUST A/S (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredskifte Allé 5, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Bestyrelse: Christian Jonsbak Uttrup (formand) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Direktion: Michael Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rekruttering indenfor teknologi og IT-branchen (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-17 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Hjemmeside: www.humantrust.dk (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Legale ejere: HUMANTRUST A/S, MICHAEL WORSØE LARSEN ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Navne: Humantrust Tech ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Reelle ejere: Michael Larsen, Christian Jonsbak Uttrup, Peter Bang Fasting Bauer (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Stiftere: MICHAEL WORSØE LARSEN ApS, HUMANTRUST A/S (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Vedtægter: 2018-12-17 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-23)