Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 3, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-14 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Legale ejere: April Holding ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Navne: Mejendom ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Reelle ejere: Morten Mark Larsen (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Stiftere: April Holding ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-31 fjernes Direktion: Morten Mark Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 3, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2020-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Thersvej 13, 4220 Korsør (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thersvej 13, 4220 Korsør (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevej 22, 4180 Sorø (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevej 22, 4180 Sorø (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Direktion: Morten Mark Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2018-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme til private samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-14 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Legale ejere: April Holding ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Navne: Mejendom ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Reelle ejere: Morten Mark Larsen (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Stiftere: April Holding ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2018-12-14 tilføjes Vedtægter: 2018-12-14 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2018-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-31)