Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Friisvej 13, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Direktion: Sven Trautner (direktør) (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-04 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Legale ejere: Trautner Management ApS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Navne: Trautner Consult ApS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Reelle ejere: Sven Trautner, Else Beth Trautner (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Stiftere: Trautner Management ApS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friisvej 13, 2635 Ishøj (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Direktion: Sven Trautner (direktør) (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde ledelsesmæssig rådgivning samt rådgivning inden for sundhedssektoren, herunder al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-04 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Legale ejere: Trautner Management ApS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Navne: Trautner Consult ApS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Reelle ejere: Sven Trautner, Else Beth Trautner (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Stiftere: Trautner Management ApS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Vedtægter: 2018-12-04 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2018-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-27)