Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-21 tilføjes Legale ejere: K Klan Holding ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-21 fjernes Legale ejere: Forza Holding ApS, G. V. L. GRUPPEN A/S (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-21 tilføjes Reelle ejere: Kasper Klan Hansen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-21 fjernes Reelle ejere: Allan Pagh Hansen, Peter Sten Christensen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Projektselskabet Pulsen ApS. (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Projektselskabet Røde Tråd 1 ApS. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Projektselskabet Røde Tråd 2 ApS. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-11 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: G. V. L. GRUPPEN A/S (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: G. V. L. HOLDING A/S (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-05-11 tilføjes Direktion: Peter Sten Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-11 tilføjes Vedtægter: 2020-05-11 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2020-05-06 tilføjes Legale ejere: ADAPTER ApS, G. V. L. HOLDING A/S, Forza Holding ApS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 fjernes Legale ejere: ADAPTER ApS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 fjernes Legale ejere: G. V. L. HOLDING A/S (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 tilføjes Reelle ejere: Allan Pagh Hansen, Peter Sten Christensen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-05-05 fjernes Reelle ejere: Allan Pagh Hansen (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Oldvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-12-14 tilføjes Direktion: Allan Pagh Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, udvikling og udlejning af fast ejendom samt investeringer i selskaber, som har sådanne aktiviteter, og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-14 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Legale ejere: G. V. L. HOLDING A/S (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Navne: Røde Tråd ApS (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Reelle ejere: Allan Pagh Hansen (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2018-12-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2018-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2018-12-14 tilføjes Stiftere: G. V. L. HOLDING A/S (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Vedtægter: 2018-12-14 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2018-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-14)