Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Ejerskaber | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-04 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: SMG ØKO Holding ApS. (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SMG ØKO Holding ApS. (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-27 tilføjes Direktion: Mikkel Alexander Hesselager (direktør) (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-27 tilføjes Vedtægter: 2022-10-27 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Mikkel Alexander Hesselager (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-12-15 tilføjes Direktion: Mikkel Alexander Hesselager (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-12-15 fjernes Direktion: Tanja Elisabeth Hesselager (direktør) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: Familien Hesselager Holding ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: Elisabeth Hesselager Holding IVS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-07-26 tilføjes Legale ejere: Mikkel Alexander Hesselager (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-07-26 fjernes Legale ejere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-07-26 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Alexander Hesselager (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-07-26 fjernes Reelle ejere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-07-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 12, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Direktion: Tanja Elisabeth Hesselager (direktør) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2018-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-10 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Legale ejere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2018-12-10 tilføjes Navne: Elisabeth Hesselager Holding IVS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-12-10 tilføjes Reelle ejere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2018-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Stiftere: Tanja Elisabeth Hesselager (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-12-10 tilføjes Vedtægter: 2018-12-10 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)