Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Løkketoften 50, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Direktion: René Fält (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-14 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Legale ejere: René Fält (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Navne: Fält Holding ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Reelle ejere: René Fält (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Stiftere: René Fält (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Piixit ApS. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkketoften 50, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Direktion: René Fält (direktør) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber samt anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-14 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Legale ejere: René Fält (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Navne: Fält Holding ApS (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Reelle ejere: René Fält (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Stiftere: René Fält (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Vedtægter: 2018-12-14 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2018-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-09)