Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Henrik Brandt Koefoed | 24.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andrei Pavel | 26.05.2021 | 24.05.2024 | adm. dir |
Mats Ingemar Svensson | 10.04.2019 | 16.02.2022 | direktør |
Hans Henrik Brandt Koefoed | 10.04.2019 | 26.05.2021 | adm. dir |
John McMorrough Carr-Ellison | 12.12.2018 | 10.04.2019 | direktør |
John Donald MacGregor | 12.12.2018 | 10.04.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Andersen | 15.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Brandt Koefoed | 24.05.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karina Nyvang Ritter | 16.02.2022 | 15.08.2024 | bestyrelsesmedlem |