Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Lundbak 39, 9490 Pandrup (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Direktion: Johan Olsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-13 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Legale ejere: Pandrup Invest 2018 ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Navne: Sindal Maskinhandel & Malerfirma ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Reelle ejere: Hanne Olsen (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Stiftere: Pandrup Invest 2018 ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-11-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-28 tilføjes Direktion: Johan Olsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-06-28 fjernes Direktion: Hanne Olsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Hanne Olsen (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Kasper Yde Olsen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-30 tilføjes Direktion: Hanne Olsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2020-03-30 fjernes Direktion: Johan Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-12-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2018-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Lundbak 39, 9490 Pandrup (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Direktion: Johan Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, service og udlejning, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-13 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Legale ejere: Pandrup Invest 2018 ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Navne: Sindal Maskinhandel & Malerfirma ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Reelle ejere: Kasper Yde Olsen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2018-12-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Stiftere: Pandrup Invest 2018 ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Vedtægter: 2018-12-13 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2018-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-11)