Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Legale ejere: Viken Samuel Samuelsson (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Navne: VS Mode APS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Reelle ejere: Viken Samuel Samuelsson (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Stiftere: Viken Samuel Samuelsson (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-19 Statstidende Dekret
Den 2021-12-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-26 fjernes Direktion: Viken Samuel Samuelsson (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-10-18 tilføjes Navne: VS Mode APS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-10-17 fjernes Navne: VS Mode IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 tilføjes Vedtægter: 2021-10-18 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-10-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Viken Samuel Samuelsson (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2019-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Flensborglandevej 5, 6360 Tinglev (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flensborglandevej 5, 6360 Tinglev (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel med textiler samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: Viken Samuel Samuelsson (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Navne: VS Mode IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Viken Samuel Samuelsson (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Stiftere: Viken Samuel Samuelsson (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2018-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2018-12-01 tilføjes Vedtægter: 2018-12-01 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-26)