Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Hjemmeside: www.Heimstaden.dk (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-11-28 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-29 tilføjes Navne: Heimstaden Torvegade ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 fjernes Navne: Heimstaden Torvegade, Varde ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 72, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-08-13 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 fjernes Direktion: Jesper Norup (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og sælge eller udleje fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem ejerandele i ejendomsselskaber af enhver art. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-08-13 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Bostad Invest 9 A/S (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 fjernes Legale ejere: VESTJYDSK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 tilføjes Navne: Heimstaden Torvegade, Varde ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-08-12 fjernes Navne: Torvegade, Varde ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen alene eller af et direktionsmedlem og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-08-13 tilføjes Vedtægter: 2021-08-13 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-08-13 fjernes Reelle ejere: Dennis Hauschild Grünberger (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 72, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Dennis Hauschild Grünberger (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2019-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-12-12 tilføjes Direktion: Jesper Norup (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-12 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2018-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Legale ejere: VESTJYDSK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Navne: Torvegade, Varde ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Stiftere: VESTJYDSK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Vedtægter: 2018-12-12 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-13)