Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ørsted Hydrogen Green Fuels DK A/S (CVR 41576863) | NORMAL | 16.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ørsted Hydrogen Holding A/S (CVR 42448648) | NORMAL | 16.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ørsted FS1 HoldCo A/S (CVR 44372126) | NORMAL | 16.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ørsted North America Holding A/S (CVR 39706814) | NORMAL | 28.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ørsted Onshore Holding A/S (CVR 39192985) | NORMAL | 08.04.2022 | formand |
Ørsted nr. 7 2021 A/S (CVR 42917389) | NORMAL | 08.04.2022 | formand |
Ørsted Sleipner A/S (CVR 42917435) | NORMAL | 08.04.2022 | formand |
Ørsted nr. 8 2021 A/S (CVR 42917443) | NORMAL | 08.04.2022 | formand |
Ørsted nr. 9 2021 A/S (CVR 42917478) | NORMAL | 08.04.2022 | formand |
Ørsted nr. 11 2021 A/S (CVR 42917508) | NORMAL | 08.04.2022 | formand |
Ørsted nr. 12 2021 A/S (CVR 42917524) | NORMAL | 08.04.2022 | formand |
Ørsted nr. 10 2021 A/S (CVR 42918687) | NORMAL | 08.04.2022 | formand |
Uminokaze Offshore Wind Holdings A/S (CVR 42920754) | NORMAL | 08.04.2022 | formand |
Ørsted nr. 4 2021 A/S (CVR 42920827) | NORMAL | 08.04.2022 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
North Sea Energy Island Partners P/S (CVR 43923889) | NORMAL | 17.03.2023 | 11.12.2023 | formand |
Ørsted nr. 6 2021 A/S (CVR 42916617) | NORMAL | 08.04.2022 | 07.06.2024 | formand |
Ørsted nr. 1 2023 A/S (CVR 41965533) | NORMAL | 08.04.2022 | 21.02.2024 | formand |
Ørsted Carbon Solutions A/S (CVR 42916587) | NORMAL | 08.04.2022 | 18.01.2024 | formand |
Ørsted nr. 1 2021 A/S (CVR 42917494) | NORMAL | 08.04.2022 | 28.03.2023 | formand |
Ørsted Ventures Europe A/S (CVR 40359176) | NORMAL | 07.04.2021 | 13.01.2023 | formand |
NYSTED I A/S (CVR 31164486) | NORMAL | 31.03.2021 | 01.03.2023 | næstformand |
ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK I/S (CVR 33967748) | NORMAL | 17.03.2021 | 09.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Kvist Thomsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Mikkel Kvist Thomsen (antal: 22) | 22 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikkel Kvist Thomsen (antal: 22) | 22 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |