Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2019-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LP Service ApS. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalbovej 6, 4460 Snertinge (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Direktion: Bo Per Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og salg af el-materiel samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-05 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Legale ejere: Bo Per Jensen (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Navne: BPJ Invest ApS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Reelle ejere: Bo Per Jensen (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Stiftere: Bo Per Jensen (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Vedtægter: 2018-12-05 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-13)