Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-09 tilføjes Navne: TBUS-2022 ApS (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-02-08 fjernes Navne: TBUS-2017 ApS (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-02-09 tilføjes Vedtægter: 2022-02-09 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-05-31 tilføjes Vedtægter: 2019-05-31 (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2019-05-31 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-03-07 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-03-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sintrupvej 21, 8220 Brabrand (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Direktion: Peter Lading (direktør) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er busudlejning m.v. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-01 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: TODBJERG CITY A/S (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Navne: TBUS-2017 ApS (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Lading, Mona Marion Holmager (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-12-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Stiftere: TODBJERG CITY A/S (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Vedtægter: 2018-12-01 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-13)