Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Superkrudt IVS. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2019-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Superkiosken Ikast ApS. (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Stone Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bytoften 99, 7400 Herning (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-12 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Legale ejere: Nicolai Korsholm Basland (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Navne: N. Basland Holding ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Reelle ejere: Nicolai Korsholm Basland (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Stiftere: Nicolai Korsholm Basland (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Nicolai Korsholm Basland (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-09-24 tilføjes Navne: N. Basland Holding ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-09-23 fjernes Navne: N. Basland Holding IVS (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2021-09-24 tilføjes Vedtægter: 2021-09-24 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-09-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bytoften 99, 7400 Herning (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Direktion: Nicolai Korsholm Basland (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-12 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000,00 (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2018-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Legale ejere: Nicolai Korsholm Basland (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Navne: N. Basland Holding IVS (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2018-12-12 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Korsholm Basland (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Stiftere: Nicolai Korsholm Basland (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2018-12-12 tilføjes Vedtægter: 2018-12-12 (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2018-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-26)
Den 2018-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)