Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Bahn Damgaard | 28.02.2023 | direktør |
Christina Holberg Fenger | 01.12.2022 | direktør |
Eva Andrea Sigurgeirsdottir | 07.06.2022 | direktør |
Flemming Joseph Jensen | 01.04.2019 | direktør |
Kjell Erik Torne Selin | 11.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Lindegaard Klint Olsen | 28.09.2020 | 01.12.2022 | direktør |
Jacob Hovmøller Christensen | 30.04.2020 | 28.02.2023 | direktør |
Marcus Johan Lennart Hansson | 11.12.2018 | 07.06.2022 | direktør |
Lars Magnus Staffan Björndal | 11.12.2018 | 28.09.2020 | direktør |
René Lindegaard Klint Olsen | 11.12.2018 | 30.04.2020 | direktør |
Lennart Magnus Andersson | 11.12.2018 | 01.04.2019 | direktør |