Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 80, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Binavne: Norton Rental Services IVS, Norton Facility Services IVS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-11 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Legale ejere: Christian Normann Norton (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Navne: Norton Trading IVS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Reelle ejere: Christian Normann Norton (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Stiftere: Christian Normann Norton (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2020-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2020-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-04-24 Statstidende Dekret
Den 2020-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-25)
Den 2020-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-03-03 fjernes Direktion: Christian Normann Norton (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 80, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 80, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 80, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stolpehøj 84, st. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2019-02-22 tilføjes Binavne: Norton Rental Services IVS, Norton Facility Services IVS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel & service og udlejning af mandskab & anlægsmaskiner, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2019-01-07 tilføjes Vedtægter: 2019-01-07 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stolpehøj 84, st. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Direktion: Christian Normann Norton (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2018-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-11 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Legale ejere: Christian Normann Norton (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Navne: Norton Trading IVS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Reelle ejere: Christian Normann Norton (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Stiftere: Christian Normann Norton (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2018-12-11 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-03)