Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Alle 12, st. th., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Direktion: Kasper Graulund-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-11 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Legale ejere: Kasper Graulund-Jensen (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Navne: Petit Frog Holding IVS (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Reelle ejere: Kasper Graulund-Jensen (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Stiftere: Kasper Graulund-Jensen (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Onlinekoncept 2.0 IVS. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Alle 12, st. th., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Direktion: Kasper Graulund-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-11 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 24.900,00 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Legale ejere: Kasper Graulund-Jensen (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Navne: Petit Frog Holding IVS (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Reelle ejere: Kasper Graulund-Jensen (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Stiftere: Kasper Graulund-Jensen (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-23)