Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterled 34, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Kontaktoplysninger: nmeyhoff@hotmail.com (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Navne: NM Svejse Service IVS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Reelle ejere: Nicholaj Thomas Meyhoff (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Stiftere: Nicholaj Thomas Meyhoff (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 Statstidende Dekret
Den 2021-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Direktion: Nicholaj Thomas Meyhoff (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Nicholaj Thomas Meyhoff (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: nmeyhoff@hotmail.com (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2018-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterled 34, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Formål: Formålet er at udleje mig selv til smedevirksomheder. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Navne: NM Svejse Service IVS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Reelle ejere: Nicholaj Thomas Meyhoff (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Stiftere: Nicholaj Thomas Meyhoff (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Direktøren (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2018-12-02 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-12)