Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-16 Statstidende Dekret
Den 2023-01-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Bestyrelse: Kartava Ole Gorm Geisler Vold (formand) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Siila Reimer Geisler Vold (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuapannguit 1 -403., 3900 Nuuk (offentliggjort 2021-05-02)
Den 2021-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuapannguit 1 -403., 3900 Nuuk (offentliggjort 2021-05-02)
Den 2021-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@eegsiila.gl (offentliggjort 2021-05-02)
Den 2021-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: gorm@eegsiila.gl (offentliggjort 2021-05-02)
Den 2020-10-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuapannguit 1 -403., 3900 Nuuk (offentliggjort 2021-05-02)
Den 2018-11-23 tilføjes Bestyrelse: Kartava Ole Gorm Geisler Vold (formand) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-11-23 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Binavne: Neurofeedback Siila ApS (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Direktion: Siila Reimer Geisler Vold (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med behandling og rådgivning inden for sundhedsområdet, rådgivning og konsulentydelser til den sociale sektor samt socialøkonomiske virksomheder. Ligeledes er selskabets formål at tilbyde serviceydelser til administration, IT og generelle konsulentydelser. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-23 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: gorm@eegsiila.gl (offentliggjort 2021-05-02)
Den 2018-11-23 tilføjes Legale ejere: Siila Reimer Geisler Vold, Kartava Ole Gorm Geisler Vold (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Navne: EEG-Siila ApS (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Stiftere: Siila Reimer Geisler Vold, Kartava Ole Gorm Geisler Vold (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2018-11-23 tilføjes Vedtægter: 2018-11-23 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)