Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvej 30, 2830 Virum (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Direktion: Lise Kvist Thomsen (direktør) (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, sælge, udleje og administrere fast ejendom, forestå istandsættelse og ejendomsudvikling af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-06 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Legale ejere: Lise Kvist Thomsen (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Navne: Thomsen Estate ApS (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Reelle ejere: Lise Kvist Thomsen (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Stiftere: Lise Kvist Thomsen (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Vedtægter: 2018-12-06 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-11)