Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensvej 7, 5800 Nyborg (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 136, 5600 Faaborg (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ar@aquatex.dk (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2018-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Aquatex Water Management aps. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-12-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DLIOE ApS. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2024-04-13 tilføjes Direktion: Anders Ravn (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-04-12 fjernes Direktion: Bjarne Ravn (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-04-13 tilføjes Legale ejere: Else Ravn (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-04-12 fjernes Legale ejere: Bjarne Ravn (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-04-13 tilføjes Reelle ejere: Else Ravn (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-04-12 fjernes Reelle ejere: Bjarne Ravn (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-13 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-17 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-12-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 136, 5600 Faaborg (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2018-11-26 tilføjes Direktion: Bjarne Ravn (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-11-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og foretage formueanbringelser. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-26 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Legale ejere: Bjarne Ravn (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-11-26 tilføjes Navne: Ilcorvo Holding ApS (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Ravn (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2018-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2018-11-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-11-26 tilføjes Stiftere: Bjarne Ravn (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Vedtægter: 2018-11-26 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-11)