Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Baungaard Thomsen | 21.03.2023 | 13.07.2023 | direktør |
Jesper Breuning-Hansen | 23.11.2018 | 13.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Breuning-Hansen | 24.09.2021 | 13.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Baungaard Thomsen | 24.09.2021 | 13.03.2023 | bestyrelsesmedlem |