Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2023-01-01 tilføjes Interessenter: Mads Emil Lørring Dahl (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-31 fjernes Interessenter: Troels Lindenskov Mathiesen (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-26 tilføjes Reelle ejere: Mads Emil Lørring Dahl (offentliggjort 2022-12-26)
Den 2022-12-26 fjernes Reelle ejere: Troels Lindenskov Mathiesen (offentliggjort 2022-12-26)
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mysundegade 26, 5. th., 1668 København V (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 2, 4230 Skælskør (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 2, 4230 Skælskør (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2019-01-01 tilføjes Hjemmeside: https://forstenet.com (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2019-01-01 tilføjes Interessenter: Troels Lindenskov Mathiesen, Morten Gustav Eide, Lauritz Andreas Andersen, Lasse Sølling Madsen, Emil Deleuran Poulsen (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: forstenet@forstenet.com (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: Forstenet I/S (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Troels Lindenskov Mathiesen, Emil Deleuran Poulsen, Lasse Sølling Madsen, Morten Gustav Eide, Lauritz Andreas Andersen (offentliggjort 2022-12-26)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2018-12-10)