Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Marstalsvejen 38, 5960 Marstal (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Direktion: Hans Grydehøj (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-20 fjernes Direktion: Rasmus Friis Grydehøj (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-06 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Legale ejere: MARSTAL VVS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Navne: RFG ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Reelle ejere: Hans Grydehøj (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Stiftere: MARSTAL VVS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 tilføjes Direktion: Rasmus Friis Grydehøj (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marstalsvejen 38, 5960 Marstal (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Direktion: Hans Grydehøj (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed af enhver art. (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-06 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Legale ejere: MARSTAL VVS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Navne: RFG ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Reelle ejere: Hans Grydehøj (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Stiftere: MARSTAL VVS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Vedtægter: 2018-12-06 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2018-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-21)