Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Legale ejere | ||||
Navne | Revisor | Vedtægter | Kapital | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Revision fravalgt | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 tilføjes Bestyrelse: Christian Alexander Horneman Wist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-23 fjernes Bestyrelse: Øyvind Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 tilføjes Bestyrelse: Jaakko Petteri Onali (formand) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Bestyrelse: Jarkko Juhani Lehtonen (formand) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-03 fjernes Kontaktoplysninger: taurus@taurus.dk (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 tilføjes Bestyrelse: Jarkko Juhani Lehtonen (formand) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-02-01 fjernes Bestyrelse: Michael Visby Berthelsen (formand) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Morten Haugen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Michael Visby Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt ethvert hermed efter direktionens skøn beslægtet formål (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: MIDDELFART EIENDOMSINVEST AS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-01 fjernes Legale ejere: Niam VII Denmark Industrial Holding AB (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Navne: Fabriksvej 13 ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 tilføjes Vedtægter: 2022-02-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 fjernes Navne: N7 Commercial ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-14 fjernes Bestyrelse: Merete Kjær Buchgreitz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-06-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-26 tilføjes Bestyrelse: Merete Kjær Buchgreitz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-05-26 fjernes Bestyrelse: Johan Anders Lundkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 tilføjes Direktion: Michael Visby Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-05-26 fjernes Direktion: Erik Bertil Rydström (direktør) (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Kontaktoplysninger: taurus@taurus.dk (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2020-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-14 tilføjes Bestyrelse: Michael Visby Berthelsen (formand) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-08-27 fjernes Bestyrelse: John Fredrik Jonsson (formand) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-12 tilføjes Vedtægter: 2019-03-12 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2018-12-17 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-12-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-12-11 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 2, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2018-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-12 tilføjes Bestyrelse: John Fredrik Jonsson (formand) (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2018-12-12 tilføjes Direktion: Erik Bertil Rydström (direktør) (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2018-12-12 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive virksomhed ved køb og salg af fast ejendom, administration og forvaltning af fast ejendom samt anden beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-12-12 tilføjes Navne: N7 Commercial ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-12-11 fjernes Navne: ApS KBUS 18 - 118 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør og ét bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-12-12 tilføjes Vedtægter: 2018-12-12 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-12-07 tilføjes Legale ejere: Niam VII Denmark Industrial Holding AB, Niam VII Denmark Industrial Holding AB (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-07 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117, Niam VII Denmark Industrial Holding AB (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-07 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-30 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 - 118 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-07)