Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2020-07-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Resights ApS. (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2022-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jysk Detail, Brønderslev Komplementar ApS. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Jysk Detail, Brønderslev. (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Profsyn ApS. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2024-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Hallandsgade 15 ApS. (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Threefold Capital ApS. (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS Difko Batteripark IV. (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 24, 2., 1300 København K (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvergade 2, 5. th., 1463 København K (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2023-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvergade 2, 5. th., 1463 København K (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2023-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Havnegade 52, 2. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-05-27 fjernes Hjemmeside: https://larshorsbol.com (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Binavne: Lars Horsbol Holding ApS, Horsbol Holding ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 fjernes Binavne: Lars Horsbol Holding IVS, Horsbol Holding IVS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Navne: Lars Horsbøl Holding ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-21 fjernes Navne: Lars Horsbøl Holding IVS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Vedtægter: 2020-06-22 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-14 fjernes Bibranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Horsbøl Sørensen (formand) (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Lars Horsbøl Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@larshorsbol.com (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Lars Horsbøl Sørensen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnegade 52, 2. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2018-12-04 tilføjes Bibranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-12-04 tilføjes Binavne: Lars Horsbol Holding IVS, Horsbol Holding IVS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2018-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for ejerens øvrige aktiviteter samt handel og investering i værdipapirer, herunder aktier og anparter samt øvrigt aktivs-kategorier. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Hjemmeside: https://larshorsbol.com (offentliggjort 2023-05-28)
Den 2018-12-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2018-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Navne: Lars Horsbøl Holding IVS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2018-12-04 tilføjes Reelle ejere: Lars Horsbøl Sørensen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2018-12-04 tilføjes Stiftere: Lars Horsbøl Sørensen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-04 tilføjes Vedtægter: 2018-12-04 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2018-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-23)