Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A Jørgensen Byg ApS. (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2019-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollemortenvej 83, 7323 Give (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 18, 7323 Give (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 18, 7323 Give (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-12-06 tilføjes Direktion: Anders Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-06 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Legale ejere: Anders Jørgensen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Navne: A jørgensen Byg Holding ApS (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Reelle ejere: Anders Jørgensen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Stiftere: Anders Jørgensen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Vedtægter: 2018-12-06 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-06)