Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: QN Development ApS. (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-03 tilføjes Navne: Q-NOR Engineering ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-02 fjernes Navne: Q-NOR Engineering IVS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-03 tilføjes Vedtægter: 2020-04-03 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tverstedvej 29, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Direktion: Thomas Kidde Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, udvikling og rådgivning indenfor industrien samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-01 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2018-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tn@hybren.dk (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: Q-advice ApS, HYBREN ApS (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Navne: Q-NOR Engineering IVS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Qvordrup Thygesen, Thomas Kidde Nørgaard (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Stiftere: Thomas Kidde Nørgaard, Lars Qvordrup Thygesen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Vedtægter: 2018-12-01 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-06)