Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: Martin Høier Holding ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: Martin Høier Holding IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Daniel Hørsholm Holding ApS. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovmarken 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Direktion: Martin Høier Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-06 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Legale ejere: Martin Høier Andersen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Navne: Martin Høier Holding IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Reelle ejere: Martin Høier Andersen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Stiftere: Martin Høier Andersen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Vedtægter: 2018-12-06 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-06)