Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2018-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLM KOMMUNIKATION A/S. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlebækgade 20, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Direktion: Mathias Holm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder eje aktier og anparter i andre selskaber og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-27 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Legale ejere: Mathias Holm Pedersen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Navne: Kramerica Industries Holding ApS (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Reelle ejere: Mathias Holm Pedersen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2018-11-27 tilføjes Stiftere: Mathias Holm Pedersen (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Vedtægter: 2018-11-27 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-06)