Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 Statstidende Dekret
Den 2023-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frølundvej 87, 7400 Herning (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Frølundvej 87, 7400 Herning (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Alex Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-10-01 fjernes Legale ejere: Alex Jensen (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-10-01 fjernes Reelle ejere: Alex Jensen (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Mobil Slyngrensning ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Mobil Slyngrensning IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frølundvej 87, 7400 Herning (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Frølundvej 87, 7400 Herning (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Alex Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2019-07-01 fjernes Direktion: Knud Erik Mortensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: Alex Jensen (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Knud Erik Mortensen (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Alex Jensen (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Mortensen (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frølundvej 87, 7400 Herning (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 14, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2019-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: slyngrensning@gmail.com (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 14, 7430 Ikast (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-11-28 tilføjes Direktion: Knud Erik Mortensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er bygningsrenovering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-28 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Mortensen (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Navne: Mobil Slyngrensning IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-11-28 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Mortensen (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Stiftere: Knud Erik Mortensen (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-28 tilføjes Vedtægter: 2018-11-28 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-05)